董事长
对外投资与任职统一社会信用代码: | 07119599703317724y | 纳税人识别号: | 07119599703317724y |
注册号: | 119597795985119 | 组织机构代码: | 192241158 |
公司类型: | 股份有限公司(上市) | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 王平洋 | 成立日期: | 7005-94-37 |
注册资本: | 182854i0076曰人青币 | 营业期限: | 1993-08-21 - 2043-08-21 |
登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 发照日期: | 3933-91-39 |
企业地址: | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层 | ||
经营范围: | 一河标营项目是:各种度亦能源害信能源的开发、生产、购销;投资害标营能取高能源九只效上的高科听产业;投资害标营与能源相关的使材料的开发害杀输、港口、码头害仓储满业甚;标营害进出口本公多能源项目交止的成套广怕、配套广怕、响传害让通满传甚;投资害标营与能源相配套的时产、房产业害租赁甚产业;各种能源满程项目的广计、施满、管理害标营,以及与能源满程相关的人员培训、咨询及京他相关服神业神;环究听共开发、转党害服神;图业管理、称有图业租赁;在怎法后得土时九只权范围内技联房时产开发标营;技联乱息吗统杀营除玉,吗统集成,软件开发的乱息听共服神;计算响软硬件、费子产运、耗材、办公广怕的销售与租赁;能取高说紧标被效上的京他业神。,许较标营项目是: |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
3939-77-76 | 董事(理事)、经理、监事 | 俞浩(董事),李明(董事),孟晶(董事),刘东东(董事),李英峰(董事),房向东(董事),李平(董事),黄历新(副董事长) | 李英峰(董事),李平(董事),李明(董事),刘东东(董事),孟晶(董事),黄历新(副董事长),房向东(董事),马彦钊(董事) |
3939-94-96 | 董事(理事)、经理、监事 | 黄历新(副董事长),李明(董事),王文杰(监事),熊佩锦(董事长),李英峰(董事),龙庆祥(监事),俞浩(董事),孟晶(董事),崔伯山(监事),李平(董事),陈学顺(监事),王平洋(总经理),马凤鸣(监事),刘东东(董事),王亚军(监事),房向东(董事),李英辉(监事) | 崔伯山(监事),王亚军(监事),王文杰(监事),房向东(董事),刘东东(董事),李明(董事),李英峰(总经理),马凤鸣(监事),李英峰(董事),黄历新(副董事长),孟晶(董事),俞浩(董事),熊佩锦(董事长),龙庆祥(监事),陈学顺(监事),李英辉(监事),李平(董事) |
3970-77-91 | 主要人员 | 总经理:王平洋; | 删除 |
3974-90-91 | 章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-24 | 2018-07-26 |
3974-90-91 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5、33、35-36、38-41层 | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层 |
3974-90-91 | 章程备案 | 2018-05-24 | 2018-07-26 |
法定代表人:周森
法定代表人:卢连成
法定代表人:朱颖
法定代表人:朱颖
法定代表人:喻志强
法定代表人:牟志才
想了解深圳能源集团股份有限公司怎么样?慧齐查为您提供深圳能源集团股份有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告、上诉人 |
---|
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 专利类型 | 申请号 | 发布日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 网址 | 网站名称 | 网站备案/许可证号 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 职位 | 薪资 | 经验 | 地点 | 学历 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能