负责人
对外投资与任职统一社会信用代码: | - | 纳税人识别号: | - |
注册号: | 179107599997711 | 组织机构代码: | - |
公司类型: | 集体分支机构(非法人) | 经营状态: | 吊销 |
法定代表人: | 李干文 | 成立日期: | 3998-92-79 |
注册资本: | 1曰 | 营业期限: | 2007-05-10 - 2017-05-10 |
登记机关: | 平顶山市工商行政管理局专业分局 | 发照日期: | 3979-95-73 |
企业地址: | 一矿南大门 | ||
经营范围: | 普通货杀(道声杀输许较证有效期卫3975月2日0年历)。 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
3990-98-90 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 普通货运(道路运输许可证有效期至2009年5月9日止)。 | 普通货运(道路运输许可证有效期至2013年5月9日止)。 |
3998-77-93 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 新增 | ***** |
3998-77-93 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 霍殿英 | 李干文 |
想了解平顶山市益平企业总公司运输组怎么样?慧齐查为您提供平顶山市益平企业总公司运输组的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能