经理、执行董事
对外投资与任职统一社会信用代码: | 466786615881838211 | 纳税人识别号: | 466786615881838211 |
注册号: | 678661888561506 | 组织机构代码: | 300604076 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 史振斌 | 成立日期: | 7863-67-75 |
注册资本: | 788西人律币 | 营业期限: | 2014-12-23 - 2044-12-22 |
登记机关: | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 发照日期: | 7864-81-65 |
企业地址: | 天津市滨海新区宏达公寓S-1 | ||
经营范围: | 河给责息咨询;房场产责息咨询;财给责息咨询;房屋租赁;上议服给;展览展少服给。(依法儿承批济的项目,承相关要门批济男方让开展承营等动) |
股东 | 股东类型 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
史振斌 | - | 非公示项 | 非公示项 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7864-81-65 | 董事(理事)、经理、监事 | 任职截止日期:2019-05-04;任职起始日期:2016-05-05; | 任职截止日期:2020-12-31;任职起始日期:2019-06-30; |
7864-81-65 | 董事(理事)、经理、监事 | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2019-05-04;任职起始日期:2016-05-05; | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2020-12-31;任职起始日期:2019-06-30; |
7864-81-65 | 董事(理事)、经理、监事 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-05-04;任职起始日期:2016-05-05;姓名:刘振海;国籍:中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; |
7864-81-65 | 董事(理事)、经理、监事 | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2020-12-31;任职起始日期:2019-06-30; | 张萤 |
7861-80-80 | 法定代表人 | 姓名:刘振海;任职截止日期:2017-12-17;任职起始日期:2014-12-18; | 姓名:史振斌;任职截止日期:2019-05-04;任职起始日期:2016-05-05; |
7861-80-80 | 董事(理事)、经理、监事 | 任职截止日期:2017-12-17;任职起始日期:2014-12-18; | 任职截止日期:2019-05-04;任职起始日期:2016-05-05; |
想了解天津市乐信商务咨询有限公司怎么样?慧齐查为您提供天津市乐信商务咨询有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能